欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:8812718
大小:27.50 KB
页数:2页
时间:2018-04-08
《十八大以来落马省部及以上官员一览》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、十八大以来落马省部及以上官员一览2014年(21-27) 宋 林:2014年4月,华润集团董事长、党委书记(副部级,1963年) ▲申维辰:2014年4月,中国科协党组书记,副主席(正部级,曾任中宣部副部长、太原市委书记,1956年) 姚木根:2014年3月,原江西省副省长(曾任省发改委主任,1957年) 沈培平:2014年3月,原云南省副省长(曾任普洱市委书记,1962年) 金道铭:2014年2月,原山西省委副书记,省人大副主任,党校校长(1953年) 祝作利:2014年2月,原陕西省政协副主席(曾任省发改委主任,1955年) 冀文林:2014年2月,原海南省
2、副省长(1966年7月)2013年(02-20) ▲李崇禧:2013年12月,原四川省政协主席。(正部级,1951) 杨 刚:2013年12月,原质监总局副书记、副局长。(1953) ▲李东生:2013年12月,原公安部党委副书记、副部长。(1955,中委,正部级) 童名谦:2013年12月,原湖南省政协副主席。(1958) 陈安众:2013年12月,原江西省人大副主任、省总工会主席。(1954) 郭有明:2013年11月,原湖北省副省长,涉嫌严重违纪违法。(1956) 陈柏槐:2013年11月,原湖北省政协原副主席。(1950) 廖少华:2013年10月,原贵州
3、省委常委、遵义市委书记,被免职。(1960) 季建业:2013年10月,原南京市委副书记、市长,被免职。(1957) ▲蒋洁敏:2013年9月,原国资委主任,党组副书记,曾任中石油董事长(1955,中委,正部) 王永春:2013年8月,原中石油集团副总经理。(中候补,1960) 李华林:2013年8月,原中石油集团副总经理。(1962) 李达球:2013年7月,原广西政协副主席、区总工会主席。(1953) 王素毅:2013年6月,原内蒙古自治区党委常委,统战部长。(1961) 郭永祥:2013年6月,原四川省人大副主任,曾任四川省委常委,副省长。 倪发科:201
4、3年6月,原安徽省副省长。(1954) 刘铁男:2013年5月,原国家发改委副主任,涉嫌严重违纪,正接受组织调查。(1954) 吴永文:2013年1月,原湖北省人大副主任,曾任湖北省委常委、政法委书记。(1952) 衣俊卿:2013年1月,原中央编译局局长,因生活作风问题,被免职。(1958)2012年(01) 李春城:2012年12月,原四川省委副书记。(中候补,1956)
此文档下载收益归作者所有