欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:39605716
大小:27.50 KB
页数:6页
时间:2019-07-07
《云南省政府历任领导》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、云南省政府历任领导云南省政府历任领导?省长?唐继尧1916年7月14日--1927年5月23日病死龙云1927.08.13--1928.01.17代1928.01.17--1945.10.03卢汉1945.10.03--1950.3.24?陈赓1950.3.24—1950.7.7周保中(白族)1950.7.7—1952.8代主席郭影秋1952.8—1955.4(代主席)1955.4—1957.9于一川1957.12—1964.8刘明辉1964.8—1965.2.18代省长1979.12.31—1983.3.25周兴1965.2.18—1967.
2、3.31;1971.6—1975.10.3去世李成芳1967.3.31一1968.8.10谭甫仁1968.8.10-1970.12.17凌晨4时多,被时任军区保卫部保卫科副科长王自正刺杀身亡贾启允1975.10.5--1977.2.2安平生1977.2.2—1979.12.31普朝柱1983.3.25—1983.4.29代理省长1983.4.29--1985.8.16和志强(纳西族)1985.8.16—1998.1.18?李嘉廷(彝族)1998.1.18—2001.6.1徐荣凯2001.6.1—2002.1.29代理省长2002.1.29—20
3、06.11.6秦光荣2006.11.6—2007.1.31代理省长2007.1.31—2011.08.30李纪恒2011.08.30——2012.02.16代理省长2012.02.16—2014.10.17陈豪2014.10.17--2015.1.31代理省长2015.1.31--2016.12.13阮成发2016.12.13--2017.01.21代理省长2017.01.21--?副省长周保中(白族)1950.3.24—1950.7张冲(彝族)1950.3.24--1967.3.31;1977.2.2—1979.3龚自知1950.6.8--1
4、958.03杨文清1950.3.24—1950.10刘岱峰1955.2—1956.10刘明辉1955.2—1964.8;1965.2.18--1967.3.31;1968.8.10—1979.12.31吴作民1955.2—1967.3.31;1979.3--1979.12.31刘卓甫1958.3—1958.11.6郭超1958.3—1967.3.31刘披云1958.11.6—1967.3.31刘林元1958.11.6—1967.3.31王少岩1958.11.6—1967.3.31史怀壁1958.11.6—1966.01张天放1964.1.8—1
5、967.3.31王启明1965.9--1967.3.31张子明1967.3.31一1968.8.10黎锡福1967.3.31一1968.8.10陈康1967.3.31一1975.5张力雄1967.3.31一1968.8.10周兴1968.8.10–1971.6鲁瑞林1968.8.10–1972.5黄兆其1968.8.10—1976.12李毅1968.8.10--1977.2.2徐学惠(女)1968.8.10--1977.2.2段宝珍(女)1968.8.10—1979.12.31田维扬1971.6--1975.5王必成1971.6—1977.12
6、.17陈丕显1977.2.2—1977.7;1977.12.17—1979.3张海棠1977.2.2--1979.3刀国栋(傣族)1977.2.2--1988.5.12吴志渊1977.2.2--1979.3李启明1977.2.2--1979.3张铚秀1977.2.2--1979.3高治国1977.2.2--1979.3薛韬1977.2.2--1979.3梁文英1977.2.2--1979.3赵增益1977.2.2-1982.8张云1977.2.2—1983.4.29王必成1977.12.17—1979.1张子斋(白族)1979.3--1979.
7、12.31习从真1979.3--1979.12.31邵风1979.3--1983.4.29马文东1979.3--1983.4.29林超1979.3--1983.4.29孟琦1979.3--1983.4.29吴生敏1979.3—1983.4.29杨克成(白族)1979.12.31--1983.4.29段华民1979.12.31--1983.4.29王士超1979.12.31--1983.4.29祁山1979.12.31—1983.4.29和志强(纳西族)1983.4.29—1985.8.16朱奎1983.4.29—1989.7.15陈立英(女)1
8、983.4.29—1993.5.9李铮友1983.4.29—1988.5.12金人庆1983.4.29—1991.11保永康1988.5.12—199
此文档下载收益归作者所有