欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:26783082
大小:56.74 KB
页数:18页
时间:2018-11-29
《中共山西省委组织部公示》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、中共山西省委组织部公示中共山西省委组织部公示 根据《党政领导干部选拔任用工作条例》规定,现对省委研究拟任职干部予以公示。 任建中,现任省林业厅副厅长,拟任省林业厅厅长。1961年1月生,山西芮城人,大学学历,1984年12月加入中国共产党,1982年8月参加工作。曾任省杨树丰产林实验局局长,省林业厅总工程师,2012年3月任现职。 宋伟,现任省人大常委会副秘书长,拟任省人大常委会研究室主任。1967年2月生,山西阳曲人,中央党校研究生学历,1994年6月加入中国共产党,1989年7月参加工作。曾任省委办公厅综合处处长,综合一处处长,省人大常委会研究室副主任,2013年3月
2、任现职。 罗民,现任省委组织部部务委员,拟任省委巡视组正厅长级副组长。1960年5月生,四川江安人,中央党校大学学历,1985年9月加入中国共产党,1976年5月参加工作。曾任省委组织部省直干部处处长,地方干部处处长,省委巡视组副厅长级巡视专员,2013年4月任现职。 武东升,现任山西煤炭管理干部学院副院长,拟任山西经济管理干部学院院长。1961年12月生,山西孝义人,大学学历,1986年2月加入中国共产党,1984年8月参加工作。曾任山西煤炭管理干部学院基础部副主任,经贸系副主任,师范部主任,2001年4月任现职。 胡双明,现任省财政厅副厅长,拟任巡视员。1957年
3、1月生,山西曲沃人,大学学历,1984年12月加入中国共产党,1982年1月参加工作。曾任省财政厅预算处处长,2004年11月任现职。 刘虎山,现任省林业厅总工程师,拟任巡视员。1957年1月生,山西稷山人,中央党校大学学历,1976年6月加入中国共产党,1980年5月参加工作。曾任省林业厅纪检组副组长,保护处处长,森林资源管理处处长,副巡视员,2012年8月任现职。 李晋峰,无党派,现任省地税局副局长,拟任巡视员。1957年3月生,山西武乡人,在职大学学历,1974年5月参加工作。曾任省经贸厅外资处处长,省对外贸易经济合作厅许可证管理处处长,副厅长,省商务厅副厅长,201
4、3年1月任现职。 郭尚礼,现任省公安厅反恐怖总队总队长,拟提名为副市长、市公安局局长人选。1963年11月生,山西阳高人,中央党校大学学历,1986年6月加入中国共产党,1984年8月参加工作。曾任省公安厅指挥中心主任,政治部宣传处处长,2014年8月任现职。 李安林,现任省公安厅副督察长兼警务督察总队总队长,拟提名为副市长、市公安局局长人选。1963年10月生,山西平遥人,中央党校大学学历,1985年12月加入中国共产党,1984年8月参加工作。曾任省公安厅警务督察总队政委,2014年8月任现职。 孟贵芳,现任省纪委信访室主任,拟任省纪委副厅级室主任。1966年6月
5、生,山西五台人,中央党校大学学历,1993年8月加入中国共产党,1987年8月参加工作。曾任省纪委行政效能监察室正处级副主任,信访室正处级副主任,电教中心主任,2015年12月任现职。 那志茂,现任省纪委副秘书长、办公厅主任,拟任省纪委副厅级室主任。1969年11月生,山西孝义人,大学学历,2000年2月加入中国共产党,1992年8月参加工作。曾任省纪委政策法规研究室正处级副主任、主任,2015年4月任现职。 傅锐,现任省纪委监察厅纪检监察五室主任,拟任省纪委副厅级室主任。1963年9月生,山西忻州人,中央党校大学学历,1984年6月加入中国共产党,1981年9月参加工作。
6、曾任省纪委纠风室正处级副主任,2014年3月任现职。 杨宏,现任省纪委监察厅案件审理室主任,拟任省纪委副厅级室主任。1964年12月生,山西大同新荣区人,在职大学学历,1985年11月加入中国共产党,1981年10月参加工作。曾任朔州市中级人民法院副院长、正处级审判员,2014年3月任现职。 乔杰,现任省纪委监察厅案件监督管理室主任,拟任省纪委副厅级室主任。1965年10月生,山西临猗人,大学学历,1994年7月加入中国共产党,1988年7月参加工作。曾任省纪委党风廉政建设室正处级副主任,党风政风监督室正处长级副主任,2015年9月任现职。 石德轩,现任省纪委监察厅纪
7、检监察干部监督室主任,拟任省纪委副厅级室主任。1962年7月生,山西永济人,大学学历,1985年6月加入中国共产党,1983年8月参加工作。曾任省纪委预防腐败室正处级副主任,纪检监察干部监督室正处长级副主任,2015年9月任现职。 丁利军,现任省纪委监察厅纪检监察六室主任,拟任省纪委副厅级室主任。1972年1月生,山西原平人,中央党校研究生学历,1995年3月加入中国共产党,1995年11月参加工作。曾任省纪委党风廉政建设室正处级副主任,
此文档下载收益归作者所有